財團法人海峽交流基金會
- 登記案號
- 090法登他000875
- 類別
- 1
- 案由
- 2
- 主任
- 陳茂哲
- 登記號數
- 1574
- 收件日期
- 2001-11-08
- 登記日期
- 2001-11-21
- 公告日期
- 2001-11-21
- 登記簿
- 63冊57頁
- 任期判定
- 1
- 屆期判定
- 4
- 法人代表
- 辜振甫
- 設立登記日期
- 1991-02-08
- 主事務所
- 台北市松山區民生東路三段一五六號十七樓
- 目的
- 協調處理台灣地區與大陸地區人民往來有關事務,並謀保障兩地區人民權益。
- 捐助方法
- 由行政院及工商界捐助
- 許可機關日期
- 行政院大陸委員會8年2月8日陸法字第0223號函
- 存立時期
- 永久
- 財產總額
- 2143000000.00
- 結案原因
- 1
- 結案日期
- 2001-11-21
- 歸檔日期
- 2001-11-28
- 發證日期
- 2001-11-28
- 清算人
- 變更原因
- 顏萬進因職務異動卸任,其繼任之董、監事 繼任董、監事印鑑。
- 註銷日期
- 撤銷日期
- 撤(註)銷機關文號
- 撤(註)銷原因
職稱 | 姓名 |
---|---|
副董事長 | 許勝發 |
副董事長 | 許惠祐 |
副董事長 | 謝森中 |
監事 | 成嘉玲 |
監事 | 林中斌 |
監事 | 林嘉政 |
監事 | 謝文定 |
監事 | 邱義仁 |
監事 | 邵玉銘 |
董事 | 何壽川 |
董事 | 何思因 |
董事 | 余建新 |
董事 | 吳乃仁 |
董事 | 吳子丹 |
董事 | 吳東進 |
董事 | 呂木琳 |
董事 | 周蓉生 |
董事 | 嚴凱泰 |
董事 | 張安平 |
董事 | 彭蔭剛 |
董事 | 徐亨 |
董事 | 徐旭東 |
董事 | 施振榮 |
董事 | 李慶平 |
董事 | 李成家 |
董事 | 李逸洋 |
董事 | 李雲寧 |
董事 | 江奉琪 |
董事 | 王又曾 |
董事 | 王必成 |
董事 | 王永在 |
董事 | 胡元輝 |
董事 | 胡勝正 |
董事 | 苗育秀 |
董事 | 蔡鎮宇 |
董事 | 謝發達 |
董事 | 賀陳旦 |
董事 | 趙少康 |
董事 | 辜濂松 |
董事 | 鄧振中 |
董事 | 鄭深池 |
董事長 | 辜振甫 |
董事 | 陳忠信 |
董事 | 陳明通 |
董事 | 陳木在 |
董事 | 陳長文 |
董事 | 顏慶章 |
董事 | 高清愿 |
董事 | 黃世惠 |